Vamos mergulhar na história empresarial de São Francisco do Sul e apresentar as empresas mais antigas da cidade, classificadas pela data de início de suas atividades.
Utilizando dados publicados pela Receita Federal, realizamos uma análise minuciosa para identificar as empresas mais antigas da cidade, considerando somente empresas que estão ativas na base CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
Empresas mais antigas de São Francisco do Sul/SC
Razão Social/Nome Fantasia | Natureza Jurídica | Abertura |
BANCO DO BRASIL SA SAO FRANCISCO DO SUL-EST UNIF | Sociedade de Economia Mista | 01/08/1966 |
SFS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 18/08/1966 |
ANTONIO TAVARES & CIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 19/08/1966 |
AUTO LEAL IMOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 19/09/1966 |
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 21/09/1966 |
BANCO BRADESCO S.A. AG SAO FRANCISCO DO SUL | Sociedade Anônima Aberta | 21/08/1968 |
JOALHERIA E OTICA BIZ LTDA JOALHERIA E OTICA BIZ | Sociedade Empresária Limitada | 16/05/1969 |
ASSC DE PRATICOS DA BARRA/PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL PRATICAGEM | Associação Privada | 19/08/1969 |
DISTRIBUIDORA LITORANEA DE BEBIDAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 31/12/1969 |
HOTEL E RESTAURANTE TURISMAR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 13/05/1970 |
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Organização Religiosa | 21/05/1970 |
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | 24/09/1970 |
MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GRACA | Organização Religiosa | 03/12/1970 |
MELHOR MODAS CONFECCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 30/12/1970 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SAO FRANCISCO DO SUL SC | Empresa Pública | 03/02/1971 |
COTA CIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 14/09/1971 |
SOC ESPIRITA DE ASSIST E PROM SOCIAL CARIDADE DE JESUS | Associação Privada | 22/11/1971 |
KONTIKI HOTEL LTDA KONTIKI HOTEL | Sociedade Empresária Limitada | 03/01/1972 |
COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE SAO FRANCISCO DO SUL | Associação Privada | 05/04/1972 |
CLUBE NAUTICO CRUZEIRO DO SUL | Associação Privada | 03/07/1972 |
ACAO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO FRANCISCO DO SUL | Associação Privada | 01/08/1972 |
TAVARES IND E COM DE TORNEADOS LTDA TACOTORNO | Sociedade Empresária Limitada | 01/09/1972 |
FARMACIA UBATUBA LTDA FARMACIA UBATUBA | Sociedade Empresária Limitada | 13/12/1972 |
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS PETROBRAS | Sociedade de Economia Mista | 22/12/1972 |
MARCANTONI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 27/12/1972 |
SIND DOS EST E DOS TRAB EM EST DE MIN DE S FRANC DO SUL | Entidade Sindical | 08/06/1973 |
DINDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 25/07/1973 |
SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO DO SUL | Entidade Sindical | 17/12/1973 |
JJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 21/12/1973 |
IMOBILIARIA SANDRA REGINA ADM E COM DE IMOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 20/03/1974 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC SAO FRANCISCO DO SUL | Empresa Pública | 04/04/1974 |
REMOVEDORA DE RESIDUOS SOUZA VIDAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 15/04/1974 |
COLONIA DE PESCADORES Z – 02 | Associação Privada | 17/05/1974 |
HOEPCKE ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | 21/05/1974 |
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO | Organização Religiosa | 24/05/1974 |
HOTEL FRAGATA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 15/10/1974 |
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL SAO FRANCISCO DO SUL PREFEITURA | Município | 20/12/1974 |
IMOBILIARIA FRONTEIRA LIMITADA | Sociedade Empresária Limitada | 07/02/1975 |
RUMA ADMINISTRACAO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 25/07/1975 |
NORMA VERGINIA BERNARDES | Empresário (Individual) | 03/09/1975 |
SINDICATO DOS ARRUMADORES PORTUARIOS EM CAPATAZIA DE SAO FRANCISCO DO SUL, ARAQUARI E ITAPOA SINDACAP | Entidade Sindical | 02/01/1976 |
RADIO DIFUSORA SAO FRANCISCO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 07/04/1976 |
MARCON SERVICOS DE DESPACHOS EM GERAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 08/04/1976 |
HOTEL ZIBAMBA LTDA HOTEL ZIBAMBA | Sociedade Empresária Limitada | 04/05/1976 |
SAMPARCASAS ADMINISTRACAO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 01/06/1976 |
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE | Associação Privada | 20/08/1976 |
SINDICATO DOS VIGIAS PORTUARIOS DE SAO FRANCISCO DO SUL | Entidade Sindical | 24/01/1977 |
COMERCIO DE FLORES TRES IRMAOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 19/05/1977 |
ABEL MACHADO ABEL MACHADO VERDUREIRA | Empresário (Individual) | 05/10/1977 |
COMERCIO DE TECIDOS E CALCADOS ASSEF LTDA LOJA GG | Sociedade Empresária Limitada | 01/11/1977 |
ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 23/02/1978 |
CAMARA DE VEREADORES SAO FRANCISCO DO SUL CAMARA DE VEREADORES | Órgão Público do Poder Legislativo Municipal | 15/05/1978 |
SAO FRANCISCO DO SUL 1 TABELIAO E OF DO REG DE IMOVEIS CARTORIO GILBERTO ALVES DE CARVALHO | Serviço Notarial e Registral (Cartório) | 25/05/1978 |
SAO FRANCISCO DO SUL 2 TABELIAO E OF DO REG DE IMOVEIS CARTORIO JOSE CAMARGO | Serviço Notarial e Registral (Cartório) | 25/05/1978 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APS SAO FRANCISCO DO SUL | Autarquia Federal | 06/06/1978 |
HEINZ WERNER FOERSTER & CIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 18/08/1978 |
JOSE GERCINIO CORREA ACOUGUE E MERCEARIA SAO JORGE | Empresário (Individual) | 22/08/1978 |
BUNGE ALIMENTOS S/A | Sociedade Anônima Fechada | 02/10/1978 |
CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS – CEPE/SC | Associação Privada | 17/11/1978 |
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE SAO FRANCISCO DO SUL BOMBEIROS VOLUNTARIOS | Associação Privada | 21/11/1978 |
POSTO ENSEADA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 07/03/1979 |
ADALBERTO ZORZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 15/03/1979 |
SERGIO ONESTI IMOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 17/04/1979 |
TRANSPORTO TRANSPORTES MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA TRANSPORTO | Sociedade Empresária Limitada | 24/06/1979 |
MARIA CRISTINA BACH MARTINS | Empresário (Individual) | 14/08/1979 |
PANIFICADORA SAO FRANCISCO DO SUL LTDA PANIFICADORA SAO FRANCISCO LOJA 1 | Sociedade Empresária Limitada | 18/01/1980 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO FRANCISCO DO SUL APAE DE SAO FRANCISCO | Associação Privada | 26/03/1980 |
DROGARIA SANTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 13/05/1980 |
SOCIEDADE MUSICAL GUARANI | Associação Privada | 30/05/1980 |
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA FELIPE SCHMIDT | Associação Privada | 12/09/1980 |
LOURIVAL DE CARVALHO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 06/01/1981 |
CEVINSCKI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 24/03/1981 |
FOERSTER & CARDOZO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA F&C ADMINISTRADORA | Sociedade Empresária Limitada | 31/03/1981 |
IGREJA PRESBITERIANA DE SAO FRANCISCO DO SUL | Organização Religiosa | 03/04/1981 |
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO FRANCISCO DO SUL-ACISFS/SC ACISFS/SC | Associação Privada | 21/05/1981 |
SAO FRC SUL ESCRIV DE PAZ REG CIVIL TIT DOC PES JURID CARTORIO DELAIR CORREA MACHADO DE SOUZA | Serviço Notarial e Registral (Cartório) | 22/05/1981 |
APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SANTA CATARINA | Associação Privada | 05/06/1981 |
AGREMIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO DO SUL ASEM | Associação Privada | 28/08/1981 |
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA VICTOR KONDER | Associação Privada | 18/09/1981 |
IMOBILIARIA ELDORADO LIMITADA | Sociedade Empresária Limitada | 24/11/1981 |
GILBERTO LORENZEN AGUIA MAR SORVETES E LANCHES | Empresário (Individual) | 07/12/1981 |
CACER COMISSARIA ASSESSORIA DE COM EXTERIOR E REPR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 29/12/1981 |
AUTO MECANICA DALLA BARBA LTDA AGUIA SUL AUTO CENTER | Sociedade Empresária Limitada | 01/03/1982 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA BUNGE – ADCB | Associação Privada | 17/03/1982 |
ASSOC SERV PUBLICOS DA ADMIN PORTO DE SAO FRCO DO SUL | Associação Privada | 22/03/1982 |
APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR NICOLA BAPTISTA | Associação Privada | 28/06/1982 |
DESPACHANTE FARIAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 29/06/1982 |
SOC REC CULTURAL E SAMBA MOC INDEP DA AGUA BRANCA | Associação Privada | 18/08/1982 |
ASSOCIACAO SENHORAS ROTARIANOS DE SAO FRANCISCO DO SUL CASA DA AMIZADE | Associação Privada | 27/09/1982 |
BORRACHARIA DO NEREU LTDA BORRACHARIA NEREU | Sociedade Empresária Limitada | 21/10/1982 |
ASSOCIACAO DE PAIS PROF ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CARLOS C PEREIRA | Associação Privada | 27/10/1982 |
REPRESENTACOES LORENZEN LTDA S/C | Sociedade Simples Limitada | 01/11/1982 |
PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 10/11/1982 |
EXPORTADORA MARCANTONI LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 29/12/1982 |
DROGARIA SANTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 08/03/1983 |
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE | Associação Privada | 28/03/1983 |
BELATO INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA BELATO CLIMATIZADORES | Sociedade Empresária Limitada | 08/04/1983 |
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROF. CLAURINICE VIEIRA CALDEIRA | Associação Privada | 12/04/1983 |
PRESBITERIO CAT DA IGREJA PRESBITERIANA INDEP DO BRASIL | Associação Privada | 15/04/1983 |
ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE UBATUBA | Serviço Notarial e Registral (Cartório) | 19/04/1983 |
JOSE GIRARDI O EMPREITEIRO EMPREITEIRA GIRARDI | Empresário (Individual) | 11/05/1983 |
ASSOC. PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO | Associação Privada | 19/05/1983 |
SOCIEDADE RECREATIVA IMPERADORES DO SAMBA | Associação Privada | 03/06/1983 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARLU LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 12/07/1983 |
GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO XXV DE DEZEMBRO XXV DE DEZEMBRO | Associação Privada | 22/08/1983 |
COMANDO DA MARINHA DELEGACIA DA CAPIT DOS PORTOS EM SAO FRANCISCO DO SUL | Órgão Público do Poder Executivo Federal | 07/03/1984 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA COOPERALFA | Cooperativa | 26/03/1984 |
SILVERIO ANDRE BETTI ATLANTICA IMOVEIS | Empresário (Individual) | 18/06/1984 |
SUPERMERCADO PRAIAMAR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 05/07/1984 |
SUPERMERCADO PRAIAMAR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 06/07/1984 |
CAPRI IATE CLUBE | Associação Privada | 06/07/1984 |
ACARAI EMPREENDIMENTOS S/C LTDA | Sociedade Simples Limitada | 26/07/1984 |
LOJAS CECYN LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 02/10/1984 |
RUMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 30/10/1984 |
TRANSATLANTIC CARRIERS AGENCIAMENTOS LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO | Sociedade Empresária Limitada | 08/11/1984 |
JARDIM MORADA DA ILHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Sociedade Simples Limitada | 03/12/1984 |
TONY CAMPING LTDA TONY CAMPING | Sociedade Empresária Limitada | 18/12/1984 |
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO FRCO DO SUL | Associação Privada | 28/02/1985 |
CLUBE ATLETICO SAO FRANCISCO | Associação Privada | 07/03/1985 |
JAE – JORNADA ATIVA EDUCACIONAL LIMITADA JAE- INST. DE MASSOT. JORN. ATIVA ED. TRAT ALTENATIVO | Sociedade Empresária Limitada | 27/05/1985 |
SF TRANSPORTES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 11/06/1985 |
VARANDAS DO MAR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 21/06/1985 |
EDILON LOPES CARDOSO AGUA BRANCA VEICULOS | Empresário (Individual) | 04/07/1985 |
RESTAURANTE ZINHO BATISTA LTDA MERCEARIA E ARMAZEM DO PRETO | Sociedade Empresária Limitada | 09/07/1985 |
DILENE MARIA ZANONI BRAZ | Empresário (Individual) | 20/08/1985 |
KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO KA BRASIL | Sociedade Empresária Limitada | 22/08/1985 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA PAULISTINHA | Associação Privada | 28/08/1985 |
SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 10/09/1985 |
CINTER – CONSULTORIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 24/09/1985 |
TRANSPORTADORA CAPRI LTDA TRANSCAPRI | Sociedade Empresária Limitada | 17/10/1985 |
IBAQUI COMERCIO DE ARTESANATO E TURISMO LTDA IBAQUI ARTESANATO | Sociedade Empresária Limitada | 06/11/1985 |
IMOBILIARIA UBATUBA LTDA IMOBILIARIA UBATUBA | Sociedade Empresária Limitada | 21/11/1985 |
SOC DOS AMIGOS DA MARINHA DE SAO FRCO DO SUL-SOAMAR-SFS | Associação Privada | 14/01/1986 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA E REPRES DO DISTRITO DO SAI ASCOREDI | Associação Privada | 04/02/1986 |
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA JOAO ALFREDO MOREIRA | Associação Privada | 23/04/1986 |
OTICA HENNING LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 06/05/1986 |
ASSOC. DE PAIS E PROF. DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA VEREADORA RUTH NOBREGA MARTINEZ | Associação Privada | 19/06/1986 |
RESTAURANTE NAZARENO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 03/07/1986 |
HILARIO DOS SANTOS JUNIOR | Empresário (Individual) | 21/07/1986 |
JOVALTER MAXIMIANO BARRA DO SUL GAS E AGUA | Empresário (Individual) | 06/08/1986 |
ILHA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ILHA BELA | Sociedade Empresária Limitada | 02/09/1986 |
ASSOCIACAO PAIS PROFESSORES ESCOLA ISOLADA MORRO GRANDE | Associação Privada | 17/09/1986 |
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL JOAO GERMANO MACHADO | Associação Privada | 19/09/1986 |
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES ESCOLA BASICA MUNICIPAL JOAO DIAS | Associação Privada | 10/10/1986 |
79.881.660 HELENA CLAUDIA DE AGUIAR MEIJER | Empresário (Individual) | 19/01/1987 |
DAL CRIS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 16/02/1987 |
URTADO PRE-FABRICADOS LTDA URTADO PRE-FABRICADOS | Sociedade Empresária Limitada | 25/03/1987 |
COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS VILISOL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 26/03/1987 |
NELSON STILLNER | Empresário (Individual) | 30/03/1987 |
AGENCIA MARITIMA CARGONAVE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 24/04/1987 |
TRANSLISE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 09/06/1987 |
BAR E MERCEARIA EREMILSON LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 10/06/1987 |
CONDOMINIO EDIFICIO AGUAS MARINHAS | Condomínio Edilício | 23/06/1987 |
DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASA NOVA LTDA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASA NOVA | Sociedade Empresária Limitada | 09/07/1987 |
ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE SAO FRANCISCO DO SUL | Associação Privada | 13/08/1987 |
GRUNAVE PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 23/10/1987 |
SUB MARINE SERVICOS LTDA HIDROSUB | Sociedade Empresária Limitada | 05/11/1987 |
INGO PERSUHN AFRANSUL | Empresário (Individual) | 16/12/1987 |
DALLAS COUNTRY RESTAURANTE LTDA RESTAURANTE DALLAS COUNTRY | Sociedade Empresária Limitada | 28/12/1987 |
TRANSAGRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA TRANSAGRO | Sociedade Empresária Limitada | 15/01/1988 |
GISA TRANSPORTES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 02/02/1988 |
ELZA MARIA DOS SANTOS LANCHONETE SOBRE AS ONDAS | Empresário (Individual) | 09/02/1988 |
TRANSPORTADORA MARCONDES LTDA TRANSPORTADORA MARCONDES | Sociedade Empresária Limitada | 02/03/1988 |
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA PRAIA ITAMIRIM DE UBATUBA – AMPIU AMPIU | Associação Privada | 10/03/1988 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS BAIRRO DO IPEROBA – ACABI | Associação Privada | 22/03/1988 |
VILMAR JOSE FOLLE K2 – TINTAS | Empresário (Individual) | 04/04/1988 |
LITORAL SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 10/05/1988 |
FARMACIA JANE LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 13/06/1988 |
SEATRADE SERVICOS PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 19/07/1988 |
FUNDACAO CULTURAL ILHA DE SAO FRANCISCO DO SUL FUCISF | Fundação Pública de Direito Público Municipal | 05/08/1988 |
SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA NOS PORTOS DE SAO FRANCISCO DO SUL, ARAQUARI, JOINVILLE E ITAPOA | Entidade Sindical | 09/08/1988 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA SAO PAULO APOSTOLO LAR DOS IDOSOS LAR DOS IDOSOS | Associação Privada | 19/09/1988 |
AUTO PECAS E MECANICA OCEANO SUL LTDA AUTO PECAS MECANICA OCEANO SUL | Sociedade Empresária Limitada | 20/09/1988 |
FREIRE COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 28/09/1988 |
SIND CONSERT CARGA DESC PORTOS S FRANCISCO SUL ARAQ JOI | Entidade Sindical | 04/11/1988 |
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC | Empresa Pública | 16/11/1988 |
ESQUADRIAS DE MADEIRA DOS GAUCHOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 02/02/1989 |
SINDICATO DOS SERV PUBL DO MUNIC DE SAO FRCO DO SUL | Entidade Sindical | 22/02/1989 |
NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 17/03/1989 |
UBATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 06/04/1989 |
SUPERCENTRAO SUPERMERCADOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 25/04/1989 |
SUPERCENTRAO SUPERMERCADOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 02/05/1989 |
EDGAR RUBENS MOREIRA MINI MERCADO MOREIRA | Empresário (Individual) | 23/05/1989 |
ASSOCIACAO EMPREGADOS TERM GRANELEIRO DA CIDASC | Associação Privada | 26/06/1989 |
VIACAO VERDES MARES LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | 28/07/1989 |
SERGIO JOSE DA SILVA CASA DE CARNES ROSANA | Empresário (Individual) | 28/07/1989 |
XIMENES & SILVA LTDA MERCADO RX COMPRE BEM | Sociedade Empresária Limitada | 30/08/1989 |
HOTEL AGUIA MAR LTDA HOTEL AGUIA MAR | Sociedade Empresária Limitada | 04/09/1989 |
ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SAO FRCO DO SUL AAPSFS | Associação Privada | 13/09/1989 |
IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE SAO FRANCISCO DO SUL | Associação Privada | 09/11/1989 |
SINDICATO DOS TRAB.EM TRANSP.MAR.E FLUV.EMP.TERREST.EM TRANSP.AQUAV.E ATIV.AFINS NO EST.S.C. | Entidade Sindical | 13/11/1989 |
ADIR BONIN RECICLAGEM E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OLEO LAGEANO | Empresário (Individual) | 17/11/1989 |
CLINICA DE FISIOT MEDICINA FISICA E REAB DE SFSUL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 06/12/1989 |
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA | Sociedade Anônima Fechada | 18/12/1989 |
EXPORTADORA SAO FRANCISCO LTDA EXPORTADORA SAO FRANCISCO | Sociedade Empresária Limitada | 13/02/1990 |
COMERCIAL EXPORTADORA SAO LUCAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 13/02/1990 |
SINDICATO DOS TRAB NO COM ARMAZ NO EST DE STA CATARINA SINTRACASC | Entidade Sindical | 09/04/1990 |
CLAUDIONOR SEVERINO OPAIA | Empresário (Individual) | 10/05/1990 |
ANDRE PONCIO DE MIRA & CIA LTDA PONCIO TRANSPORTES DE AREIA | Sociedade Empresária Limitada | 06/06/1990 |
TRANSILHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA TRANSILHA TRANSPORTES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | 18/06/1990 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de São Francisco do Sul, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
Este estudo não é apenas uma viagem ao passado, mas também uma reflexão sobre a importância da análise de dados nos dias de hoje. A Pejota Dados acredita que os dados são a chave para entender o presente e moldar o futuro. Destacamos dois aspectos cruciais:
Estudo de Mercado: A análise de dados permite compreender as tendências do mercado, identificar oportunidades de negócios e tomar decisões estratégicas fundamentadas.
Prospecção Comercial e Novos Leads: Ao conhecer a fundo o cenário empresarial, as empresas podem aprimorar suas estratégias de prospecção comercial, direcionando esforços de maneira mais eficaz.
Democratizando o Acesso à Informação:
Na Pejota Dados, acreditamos que a informação deve ser acessível a todos. Se você deseja explorar a lista completa de empresas de São Francisco do Sul/SC e ter acesso a dados detalhados, oferecemos essa oportunidade. Adquira a lista completa e abra as portas para insights valiosos sobre o mercado local.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de São Francisco do Sul/SC, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.